2020 | Septiembre | Profesional | Argomedo Jara, Oscar Arturo | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 6 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Región de O'Higgins | (04)(02) | $ 3.114.452 | 3.503.032 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2007 | Indefinido | Sin observaciones | No informa |
2020 | Septiembre | Directivo | Cornejo Lagos, Eduardo Alejandro | ADMINISTRADOR REGIONAL | 3 | Administrador Público | Región de O'Higgins | (04) | $ 3.880.255 | 4.722.996 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa |
2020 | Septiembre | Directivo | Fernández Toro, Daniel Agustín | JEFE DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4 | Ingeniero Comercial | Región de O'Higgins | (01) | $ 595.279 | 1.194.724 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 20/05/2019 | Indefinido | Cese de funciones 20/05/2020 | No informa |
2020 | Septiembre | Profesional | Ferrada Sandoval, Haroldo Eduardo | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REGIONAL | 7 | Profesor de Matemáticas y Física | Región de O'Higgins | (04)(02) | $ 2.929.029 | 3.249.786 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/1996 | Indefinido | Vuelve a grado de planta a contar del 01 de enero de 2019 | 23.703 |
2020 | Septiembre | Profesional | Fuentes Lagos, Luis Arturo | PROFESIONAL DE UNIDAD DE PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Región de O'Higgins | (04)(02) | $ 3.444.206 | 4.189.532 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2007 | Indefinido | Sin observaciones | No informa |
2020 | Septiembre | Administrativo | Hernández Múñoz, Marcela Andrea | ADMINISTRATIVA OFICINA DE PARTES | 14 | Educación Media Completa | Región de O'Higgins | (04)(02) | $ 999.866 | 1.075.993 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/1997 | Indefinido | Sin observaciones | No informa |
2020 | Septiembre | Administrativo | Maureira Salinas, Favián Humberto | ADMINISTRATIVO DE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL | 13 | Educación Media Completa | Región de O'Higgins | (04)(02) | $ 1.051.536 | 1.123.716 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/1997 | Indefinido | Sin observaciones | No informa |
2020 | Septiembre | Directivo | Mejia Martínez, Andrés Alejandro | JEFE DE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Región de O'Higgins | (04)(03)(02) | $ 5.189.475 | 5.601.799 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 21/03/2018 | Indefinido | Sin observaciones | No informa |
2020 | Septiembre | Directivo | Poblete Lagos, Carlos Arturo | JEFE DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 4 | Contador Auditor | Región de O'Higgins | (05)(01) | $ 3.758.723 | 2.254.996 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 19/03/2018 | Indefinido | Renuncia Voluntaria 29/02/2020 | No informa |
2020 | Septiembre | Directivo | Pomfrett Briones, Ana Verónica | JEFA DE DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL | 4 | Arquitecto | Región de O'Higgins | (04)(02) | $ 3.772.925 | 4.662.625 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 16/03/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 31.448 |
2020 | Septiembre | Directivo | Riveros Soto, Maria Isabel | PROFESIONAL DE DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 4 | Administrador Público | Región de O'Higgins | (04) | $ 3.758.723 | 4.661.370 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 12/04/2018 | Indefinido | Cambio de grado 8º contrata profesional a la Planta Directiva grado 4º a contar del 01/06/2020 | 220.136 |
2020 | Septiembre | Profesional | Rojas Silva, Marcelo Felipe | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 7 | Cientista Político | Región de O'Higgins | (04)(02) | $ 2.879.446 | 3.154.038 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2007 | Indefinido | Sin observaciones | No informa |
2020 | Septiembre | Profesional | Sánchez Barnachea, Johanna del Carmen | JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL E INVERSIÓN | 5 | Ingeniero Comercial | Región de O'Higgins | (04)(02) | $ 3.263.433 | 3.716.881 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2007 | Indefinido | Sin observaciones | No informa |
2020 | Septiembre | Directivo | Soto Pavez, Rodrigo Andres | JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLLO SOCIAL Y HUMANO | 4 | Asistente Social | Región de O'Higgins | (04) | $ 3.622.370 | 4.282.481 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa |
2020 | Septiembre | Directivo | Tello Cardone, Ignacio Javier | JEFE DIVISIÓN DE FOMENTO E INDUSTRIA | 4 | Abogado | Región de O'Higgins | (04)(03) | $ 4.549.692 | 4.895.847 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa |
2020 | Septiembre | Directivo | Valdés Meza, Jorge Antonio | JEFE DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 4 | Profesor de Física | Región de O'Higgins | (04) | $ 3.554.194 | 4.083.572 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 16/03/2020 | Indefinido | No tiene derecho a bono de Desempeño Colectivo | No informa |