2017 | Noviembre | Directivo | AVALOS CASTRO, GRACIELA NOEMI | DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3 | ARQUITECTO URBANISTA | Región Metropolitana de Santiago | (33)(36) | $ 5.225.495 | 4.519.269 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2014 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Profesional | BRITO VIÑALES, MANUEL EUGENIO | ASESOR JURIDICO | 4 | ABOGADO | Región Metropolitana de Santiago | (33)(36) | $ 5.187.092 | 4.288.030 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 10/04/1990 | 30/12/2017 | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Auxiliar | BUSTOS BUSTOS, RAFAEL DEL CARMEN | ESTAFETA GABINETE SUBSECRETARIA | 20 | 8° BASICO | Región Metropolitana de Santiago | (33) | $ 805.297 | 750.069 | Sí | 100.012,00 : 35,00 hrs | No tiene | No tiene | 01/09/1971 | 30/12/2017 | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Auxiliar | CASTRO CAMPOS, CARLOS RAÚL | ESTAFETA | 20 | 4° ENSEÑANZA MEDIA | Región de Valparaíso | (33) | $ 770.572 | 620.163 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 28/07/1987 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Autoridad de Gobierno | EYZAGUIRRE GUZMAN, NICOLAS | MINISTRO DE HACIENDA | B | INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ECONOMIA - DOCTOR EN ECONOMIA | Región Metropolitana de Santiago | (35) | $ 9.121.809 | 6.784.750 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 31/08/2017 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Técnico | FREDES CONTADOR, JUAN PATRICIO | TECNICO SERVICIOS GENERALES | 23 | TECNICO ELECTROMECANICO | Región Metropolitana de Santiago | (33) | $ 934.597 | 710.136 | Sí | 11.294,00 : 5,00 hrs | 86.736,00 : 32,00 hrs | No tiene | 04/05/2009 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Directivo | GARCIA CASTILLO, CHRISTIAN ALEJANDRO | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | 4 | CONTADOR AUDITOR | Región de Magallanes | (33)(37) | $ 4.985.679 | 4.494.726 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 02/04/2014 | Indefinido | Sin observaciones | 138.068 |
2017 | Noviembre | Administrativo | GAUNA CASTRO, GRACIELA ROXANA DE LOURDES | SECRETARIA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | Región Metropolitana de Santiago | (33)(166) | $ 2.470.855 | 1.615.389 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 30/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Administrativo | HERRERA CASTRO, CARMEN ADELA | SECRETARIA UNIDAD DE INFORMATICA | 11 | 4° ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | $ 1.247.450 | 949.064 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 07/09/1987 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Directivo | INZUNZA AGUILERA, MÓNICA ISABEL | PROFESIONAL AUDITORIA INTERNA | 9 | CONTADOR AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (33) | $ 2.744.473 | 2.171.871 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/1995 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Autoridad de Gobierno | LOBOS PALACIOS, MACARENA DEL CARMEN | SUBSECRETARIA DE HACIENDA | C | ABOGADO - DOCTOR EN DERECHO | Región Metropolitana de Santiago | (35) | $ 8.393.125 | 6.432.460 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 05/09/2017 | Indefinido | Sin observaciones | 306.820 |
2017 | Noviembre | Directivo | MILLAPAN FAJARDO, PEDRO FERNANDO | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | 4 | INGENIERO COMERCIAL | Región de La Araucanía | (33)(37) | $ 4.410.801 | 3.893.576 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 07/04/2014 | Indefinido | Sin observaciones | 199.432 |
2017 | Noviembre | Directivo | MORALES LOPEZ, DIEGO | JEFE GABINETE SUBSECRETARIA DE HACIENDA | 3 | ABOGADO | Región Metropolitana de Santiago | (36) | $ 6.641.371 | 5.389.766 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/2017 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Profesional | NUÑEZ TAPIA, JAVIER IVAN | ABOGADO ASESORIA JURIDICA | 4 | ABOGADO | Región Metropolitana de Santiago | (33) | $ 4.347.092 | 3.746.952 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/1980 | 30/12/2017 | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Administrativo | NUÑEZ VALDENEGRO, RAMON EUGENIO | ADMINISTRATIVO ASESORIA JURIDICA | 11 | 4° ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | $ 1.210.743 | 954.014 | Sí | 42.175,00 : 10,00 hrs | No tiene | No tiene | 07/04/1972 | 30/12/2017 | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Profesional | ORREGO VENEGAS, BENJAMÍN ORLANDO | APOYO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 7 | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | Región Metropolitana de Santiago | (33) | $ 3.668.177 | 2.824.565 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/2009 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Auxiliar | PALM CIFUENTES, JUAN CARLOS | NOCHERO | 22 | 4° ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | $ 691.243 | 480.162 | Sí | No tiene | 96.857,00 : 33,00 hrs | No tiene | 11/02/1985 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Auxiliar | PALM GÁLVEZ, OSCAR MANUEL | ESTAFETA SERVICIOS GENERALES | 19 | 6° PREPARATORIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | $ 930.426 | 714.315 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 21/08/1961 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Directivo | PEYRAU MOYANO, GLORIA DEL PILAR | JEFA SERVICIO DE BIENESTAR | 16 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION PUBLICA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | $ 2.108.396 | 1.721.265 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/2009 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Administrativo | POBLETE CONTRERAS, MAURICIO ORLANDO | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | 10 | 4° ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (33) | $ 1.290.090 | 1.063.107 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 04/02/1976 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Directivo | SEPULVEDA CARMONA, PEDRO PATRICIO | PROFESIONAL COORDINACION FINANZAS INTERNACIONALES | 4 | INGENIERIA COMERCIAL | Región Metropolitana de Santiago | (33)(36) | $ 6.186.287 | 5.181.150 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2008 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Directivo | SOTO DEL SOLAR, ANTONIO SEBASTIAN | APOYO OFICINA DE PARTES | 10 | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (33) | $ 1.886.848 | 1.473.785 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/2009 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Directivo | VALDIVIA FERNANDEZ, RAUL ANDRÉS | JEFE DE GABINETE MINISTRO DE HACIENDA | 2 | SOCIOLOGO | Región Metropolitana de Santiago | (36) | $ 6.691.386 | 5.533.304 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2017 | Indefinido | Sin observaciones | 0 |
2017 | Noviembre | Profesional | VERGARA BOGGERO, JAIME ELISEO | PROFESIONAL AUDITORIA INTERNA | 5 | CONTADOR PUBLICO | Región Metropolitana de Santiago | (33) | $ 3.786.726 | 3.009.549 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/1979 | 30/12/2017 | Sin observaciones | 0 |