2019 | Septiembre | Administrativo | ADONES VILLARROEL, JUAN EDUARDO | COORDINADOR(A) ENE DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES DE MAGALLANES | 16 | INGENIERO(A) EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Región de Magallanes | (37)(33) | $ 1.698.925 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 24/02/2008 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | AGUILERA SANTOS, ABEL ADOLFO | RECOLECTOR (A) DE DATOS DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG.ARICA Y PARIN | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | Región de Arica y Parinacota | (37)(33) | $ 1.172.359 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 31/12/2011 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Técnico | AGUILERA SANTOS, CARLOS RAMON | COORDINADOR(A) ENE DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG.ARICA Y PARIN | 12 | CONTADOR(A) AUDITOR(A) | Región de Arica y Parinacota | (37)(33) | $ 2.141.043 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 17/01/2000 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Directivo | ALONSO ROMANINI, MIGUEL ARTURO | DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE | 7 | INGENIERO DE EJECUCION METALURGICO | Región del Maule | (34) | $ 3.711.671 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2019 | 01/03/2022 | Sin observaciones | No informa |
2019 | Septiembre | Profesional | ARANCIBIA AGUIRRE, MARCELA ALICIA | DIRECTORA REGIONAL (S) REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 8 | INGENIERO(A) COMERCIAL / MAGISTER EN LIDERAZGO Y GESTION DE ORGANIZACIONES | Región de Arica y Parinacota | (37)(33) | $ 2.928.221 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 18/11/1993 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Técnico | ARAVENA PONCE, PATRICIA LUCIA | ANALISTA ECONOMICO-ESTADISTICO DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG. DEL BIOBIO | 14 | TECNICO ESTADISTICO | Región del Biobío | (37)(33) | $ 1.621.858 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 22/05/2000 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | ARAYA VARGAS, MARIA SOLEDAD | SECRETARIA(O) DEL (LA) DIRECCION REGIONAL DE COQUIMBO | 16 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Región de Coquimbo | (37)(33) | $ 834.441 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 31/12/2014 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Directivo | ARECHETA BUCAREY, RODOLFO ALFREDO | DIRECTOR REGIONAL MAGALLANES | 8 | INGENIERO(A) COMERCIAL | Región de Magallanes | (37)(34) | $ 3.866.673 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 03/12/2018 | 03/12/2021 | Sin observaciones | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | ASENJO RODRIGUEZ, MARIBEL DEL CARMEN | SUPERVISOR(A) ENE DEL (LA) OFICINA PROVINCIAL DE CHILOE | 16 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Región de Los Lagos | (37)(33) | $ 1.063.239 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2019 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Profesional | ASTUDILLO CLAVERIA, VERONICA OLIVIA | JEFE(A) UNIDAD DE OPERACIONES TARAPACA | 10 | INGENIERO(A) COMERCIAL | Región de Tarapacá | (37)(33) | $ 2.561.381 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/1992 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | BARRIOS TORREBLANCA, GABRIEL EUGENIO | VERIFICADOR(A) DEL (LA) UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VALPARAISO | 16 | TECNICO EN CONTABILIDAD | Región de Valparaíso | (33) | $ 894.879 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1993 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Directivo | BECERRA CANDIA, ANTHONY JESUS | DIRECCION REGIONAL ÑUBLE | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Región de Ñuble | (37)(34) | $ 3.597.791 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 02/09/2019 | 02/09/2022 | Nuevo Ingreso ADP Septiembre | No informa |
2019 | Septiembre | Directivo | BECERRA MORIS, HECTOR HERNAN | DIRECTOR REGIONAL DE O'HIGGINS | 8 | INGENIERO COMERCIAL / INGENIERO EN EJECUCION INDUSTRIAL / MAGISTER EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESAS | Región de O'Higgins | (34)(33) | $ 3.313.293 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 22/09/2013 | 23/09/2019 | Término del periodo legal. | No informa |
2019 | Septiembre | Auxiliar | BELTRAN REYES, VICENTE GABRIEL | ESTAFETA DEL (LA) UNIDAD ADMIN.Y FINANCIERA REG.ARAUCANIA | 19 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA BASICA | Región de La Araucanía | (37)(33) | $ 775.530 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2004 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Directivo | BLANCO PRADO, JOSE MANUEL | DIRECCIÓN REGIONAL TARAPACA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | Región de Tarapacá | (37)(34) | $ 5.109.017 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 02/09/2019 | 02/09/2022 | Nuevo Ingreso ADP Septiembre | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | BRAVO WALLIS, LETICIA DEL CARMEN | RECOLECTOR (A) DE DATOS DEL (LA) OFICINA PROVINCIAL DE SAN ANTONIO | 18 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Región de Valparaíso | (33) | $ 780.846 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 25/02/2008 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | CASTILLO ORELLANA, CARMEN GLORIA | RECOLECTOR (A) DE DATOS DEL (LA) OFICINA PROVINCIAL DE LINARES | 18 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Región del Maule | (33) | $ 785.705 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2014 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | CAYUN LEVICAN, ROLANDO ALBERTO | SUPERVISOR(A) DE ENUMERACION DEL (LA) DIRECCION REGIONAL DE AYSEN | 16 | INGENIERIA EN ADMINISTRACION PUBLICA | Región de Aysén | (37)(33) | $ 1.782.895 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 22/02/2008 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Profesional | DAVALOS POMAREDA, AIDA DE LOS ANGELES | ANALISTA DE CONTROL DE GESTION DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG.TARAPACA | 10 | PROFESOR DE ESTADO | Región de Tarapacá | (37)(33) | $ 2.538.481 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 16/03/2000 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Directivo | DELGADO PUENTES, ANA EDUVIGIS | DIRECTORA REGIONAL DE LOS RIOS | 7 | INGENIERO(A) COMERCIAL | Región de Los Ríos | (37)(34)(33) | $ 3.810.363 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 11/11/2014 | 12/11/2020 | Sin observaciones | No informa |
2019 | Septiembre | Directivo | GALAZ ENRIQUEZ, JORGE HORACIO | DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL BIOBIO | 6 | ABOGADO(A) | Región del Biobío | (37)(34) | $ 4.356.782 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2019 | 01/04/2022 | Sin observaciones | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | GALLEGOS TENEO, SONIA MYRIAN | SECRETARIA(O) DEL (LA) DIRECCION REGIONAL DE LOS RIOS | 16 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Región de Los Ríos | (37)(33) | $ 846.319 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 22/02/2008 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | GODOY BARRAZA, FRANCISCO ARMANDO | SUPERVISOR(A) ENE DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG COQUIMBO | 16 | AGENTE COMERCIAL | Región de Coquimbo | (37)(33) | $ 890.298 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2019 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | GODOY ESPINOLA, CARLOS MAURICIO | COORDINADOR(A) REGIONAL DE NUEVA ENCUESTA DE EMPLEO DE UNIDAD DE OPERACIONES REG ATACAMA | 16 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE | Región de Atacama | (37)(33) | $ 1.363.349 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/2010 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | GUERRA REYES, CARLOS MAURICIO | APOYO OPERATIVO-ADMINISTRATIVO DEL (LA) UNIDAD TECNICA DE MAGALLANES | 18 | PROFESOR(A) DE EDUCACION GENERAL BASICA - ASISTENTE JUDICIAL - ADMINISTRADOR PÚBLICO | Región de Magallanes | (37)(33) | $ 1.437.437 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2010 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | HENRIQUEZ VARGAS, HEVIGUETTE DEL CARMEN | RECOLECTOR (A) DE DATOS DEL (LA) OFICINA PROVINCIAL DE QUILLOTA | 14 | TECNICO AGRICOLA | Región de Valparaíso | (33) | $ 968.708 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1993 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | HUILQUIRUCA RECONDO, GLADYS CECILIA DE | APOYO OPERATIVO-ADMINISTRATIVO DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG. DE AYSEN | 18 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Región de Aysén | (37)(33) | $ 1.190.848 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 31/12/2005 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Profesional | LARA ZEVALLOS, IVANIA JACQUELINE | JEFE(A) UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ANTOFAGASTA | 14 | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Región de Antofagasta | (37)(33) | $ 1.782.313 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 22/12/2000 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Profesional | MEDINA CARRASCO, AUGUSTO FERNANDO | ANALISTA DE CONTROL DE GESTION DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG. DEL MAULE | 12 | CONTADOR(A) AUDITOR(A) | Región del Maule | (33) | $ 1.848.678 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 20/03/2008 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | MOLINA CASTILLO, MARIA CRISTINA | SECRETARIA(O) DEL (LA) DIRECCION REGIONAL DE ATACAMA | 16 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Región de Atacama | (37)(33) | $ 904.077 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | MOLLER MELLA, GLADYS LILIAN | RECOLECTOR (A) DE DATOS DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG ATACAMA | 14 | ORIENTADORA FAMILIAR MENCION RELACIONES HUMANAS | Región de Atacama | (37)(33) | $ 1.596.049 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2014 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | MONROY OLIVARES, RICARDO ARTURO | SUPERVISOR(A) DE ENUMERACION DEL (LA) UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA COQUIMBO | 16 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Región de Coquimbo | (37)(33) | $ 867.631 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1993 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | MORALES CASTILLO, JUAN GUILLERMO | SUPERVISOR(A) DE ENUMERACION DEL (LA) UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA MAGALLANES | 14 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Región de Magallanes | (37)(33) | $ 1.302.815 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 13/09/2007 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Profesional | MORALES WALL, JOSE RENE | JEFE(A) UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AYSEN | 12 | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ADMINISTRACION PUBLICA / MAGISTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PUBLICA | Región de Aysén | (37)(33) | $ 2.514.105 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2000 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | MUNDACA VALENCIA, RAUL MARCELINO | RECOLECTOR (A) DE DATOS DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG COQUIMBO | 16 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Región de Coquimbo | (37)(33) | $ 851.441 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 22/02/2008 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Profesional | MURUA MALLA, EDUARDO HERNAN | JEFE(A) UNIDAD DE OPERACIONES ATACAMA | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN MINAS | Región de Atacama | (37)(33) | $ 2.391.511 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1993 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Profesional | NANJARI VILLARROEL, VICTOR EUGENIO | JEFE(A) UNIDAD DE OPERACIONES ARICA Y PARINACOTA | 12 | CONTADOR(A) PUBLICO(A) AUDITOR(A) / MAGISTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Región de Arica y Parinacota | (37)(33) | $ 2.153.242 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2000 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Directivo | PEREZ IRACABAL, JAVIER ALEJANDRO | DIRECTOR REGIONAL ARAUCANIA | 6 | INGENIERO(A) CIVIL INDUSTRIAL | Región de La Araucanía | (37)(34) | $ 3.978.997 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 03/12/2018 | 03/12/2021 | Sin observaciones | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | PEREZ MARTINEZ, MERCEDES ELIZABETH | RECOLECTOR (A) DE DATOS DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG. DE LOS LAGOS | 18 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Región de Los Lagos | (37)(33) | $ 825.975 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 08/08/2011 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Directivo | PUZ LEON, MARCELA GABRIELA | DIRECTORA REGIONAL DE COQUIMBO | 8 | INGENIERO DE EJECUCION TEXTIL | Región de Coquimbo | (37)(34)(33) | $ 3.670.488 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 14/12/2016 | 14/12/2019 | Sin observaciones | No informa |
2019 | Septiembre | Profesional | RELOS PACHA, LEO DAN | RECOLECTOR (A) DE DATOS DEL (LA) UNIDAD ADMIN.Y FINANCIERA REG TARAPACA | 18 | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Región de Tarapacá | (37)(33) | $ 1.314.264 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2009 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | ROJAS PACHECO, GASTON GILBERTO | INFORMATICO DEL (LA) UNIDAD TECNICA REG ATACAMA | 14 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Región de Atacama | (37)(33) | $ 1.022.317 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 31/12/2011 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | ROMERO CANALES, RAMON GUILLERMO | SUPERVISOR(A) ENE DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG. DEL BIOBIO | 14 | TECNICO EN CONTABILIDAD | Región del Biobío | (37)(33) | $ 1.040.707 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2008 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | RUIZ FRIAS, LIDIA SONIA | ENCARGADO(A) DE ENCUESTAS CONTINUAS DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG. DE LOS LAGOS | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Región de Los Lagos | (37)(33) | $ 1.104.692 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/2010 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | SAEZ TAPIA, JORGE CARLOS | RECOLECTOR (A) DE DATOS DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG.DE LOS RIOS | 16 | LICENCIADO(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Región de Los Ríos | (37)(33) | $ 863.320 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 31/05/2012 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | SANDOVAL SANHUEZA, NORMA DEL CARMEN | RECOLECTOR (A) DE DATOS DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG. DE ARAUCANIA | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Región de La Araucanía | (37)(33) | $ 880.321 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 31/12/2003 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | SANTOS VALENCIA, YAMILE DEL ROSARIO | ANALISTA DE CONTROL DE GESTION DEL (LA) DIRECCION REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA | 14 | INGENIERO(A) COMERCIAL | Región de Arica y Parinacota | (37)(33) | $ 1.780.912 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 31/12/2005 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Directivo | SILVA NUÑEZ, VICTOR DOMINGO | DIRECTOR REGIONAL ANTOFAGASTA | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | Región de Antofagasta | (37)(34) | $ 4.180.231 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 05/08/2019 | 05/08/2022 | Sin observaciones | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | TOROCO ZULETA, LUSVENIA EUGENIA | APOYO OPERATIVO-ADMINISTRATIVO DEL (LA) OFICINA PROVINCIAL DEL LOA | 18 | SECRETARIA | Región de Antofagasta | (37)(33) | $ 942.556 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 31/05/2012 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | URREA VALENZUELA, LUIS ARMANDO | APOYO OPERATIVO-ADMINISTRATIVO DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG. DEL BIOBIO | 12 | AGENTE COMERCIAL | Región del Biobío | (37)(33) | $ 1.120.562 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | VASQUEZ SALGADO, MIRIAM DEL PILAR | SECRETARIA(O) DEL (LA) OFICINA PROVINCIAL DE ÑUBLE | 18 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Región del Biobío | (37)(33) | $ 787.118 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 15/09/2007 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Profesional | VERGARA VICUÑA, HECTOR SELIN | JEFE(A) UNIDAD TECNICA AYSEN | 10 | ESTADISTICO(A) | Región de Aysén | (37)(33) | $ 2.959.412 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/2007 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Técnico | VIERA CONTRERAS, JOSE LUIS | SUPERVISOR(A) DE ENUMERACION DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG VALPARAISO | 12 | ESTADISTICO(A) | Región de Valparaíso | (33) | $ 1.853.339 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2000 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Administrativo | VILLABLANCA CONTRERAS, SARA ENCARNACION | RECOLECTOR (A) DE DATOS DEL (LA) UNIDAD DE OPERACIONES REG. DE ARAUCANIA | 14 | CONTADOR(A) GENERAL | Región de La Araucanía | (37)(33) | $ 948.328 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2008 | 31/12/2019 | INDEFINIDO | No informa |
2019 | Septiembre | Directivo | VIVAR AGUILA, MANUEL ALEJANDRO | DIRECTOR REGIONAL DE AYSEN | 8 | INGENIERO(A) CIVIL INDUSTRIAL / MASTER EN ANALISIS ECONOMICOS APLICADOS | Región de Aysén | (37)(34)(33) | $ 4.405.483 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 11/11/2016 | 11/11/2019 | Sin observaciones | No informa |
2019 | Septiembre | Directivo | ZULOAGA MARIN, SERGIO ANTONIO | DIRECTOR REGIONAL DE LOS LAGOS | 7 | INGENIERO (A) COMERCIAL EN ECONOMIA /MAGISTER EN FINANZAS | Región de Los Lagos | (37)(34) | $ 3.997.546 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2019 | 01/03/2022 | Sin observaciones | No informa |