2018 | Abril | Directivo | CABELLOS ROJAS, FRANCISCO JAVIER | DIRECTOR DEPTO. GESTION DE PERSONAS | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | Región Metropolitana de Santiago | (131)(07)(36)(33) | $ 3.851.429 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 12/12/2017 | 12/06/2018 | Titular Planta Suplencia Directiva | No informa |
2018 | Abril | Directivo | CARCAMO PEREZ, PATRICIO ALEJANDRO | DIRECTOR DEPTO. AUDITORIA INTERNA | 5 | CONTADOR AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (131)(07)(36)(33) | $ 3.806.613 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | 31/10/2018 | Titular Planta Directiva | No informa |
2018 | Abril | Profesional | LOAYZA MACEDO, JOSE MANUEL | MARCACIÓN DE REVISTAS SCIELO - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | 9 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (131)(07)(33) | $ 2.298.166 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 11/01/1980 | Indefinido | Sin observaciones | No informa |
2018 | Abril | Profesional | MILLAN MASSA, ELIANA MARCELA | ANALISTA SCIELO - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | 8 | CIRUJANO DENTISTA | Región Metropolitana de Santiago | (131)(07)(33) | $ 2.512.352 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/1989 | Indefinido | Sin observaciones | No informa |
2018 | Abril | Directivo | PIZARRO GUERRERO, ALEJANDRA PATRICIA | DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 4 | CONTADOR AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (33)(131)(07)(35)(34) | $ 4.779.323 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 25/01/2016 | 24/01/2019 | Titular Planta Directiva | 235.866 |
2018 | Abril | Directivo | PORTALES VELÁSQUEZ, DANIEL MAXIMILIANO | DIRECTOR PROGRAMA CAPITAL HUMANO AVANZADO | 4 | INGENIERO EN INDUSTRIAS DE LA MADERA | Región Metropolitana de Santiago | (33)(131)(07)(34) | $ 5.191.829 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 19/10/2015 | 19/10/2018 | Titular Planta Directiva | No informa |
2018 | Abril | Directivo | VIDALES CARMONA, ALEJANDRA | DIRECTORA PROGRAMA FONDECYT | 4 | PSICOLOGA | Región Metropolitana de Santiago | (131)(07)(34) | $ 4.545.864 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 13/03/2017 | 13/03/2020 | Titular Planta Directiva | 188.693 |