Junta de vecinos | Junta de Vecinos Villa Los Copihues | 36-002-L2 | 02-03-2009 | 249615 | Los Copihues s/ | Natalia Veronica Monsalve Vera - Luis Figueroa Hernández - Rosa Gonzalez Castillo | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Villa La Palmera | 28-001-L2 | 17-12-2002 | 249583 | Sede Las Araucarias s/ | Carolina Binimelis Hernandez - Maribel Orellana Bustos - Ingrid Santos Vera | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Vega de Los Reyes | 18-016-L1 | 05-07-1996 | 249596 | Domicio Particular | Lorena Arriagada Chandia - Elcira Ormeño Contreras - Juana Gatica Gatica | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Valle Alegre | 23-021-L1 | 10-04-1997 | 249614 | Sede sector Valle Alegre | Eugenio Pedreros Monsalve - Josefina Burboa Concha - Victor Velasquez Larenas | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Union Oriente de Trehuaco | 32-001-L2 | 05-05-2006 | 249613 | Sin informacion | Teresa Riquelme Poblete Lorenza - Lorenza Martin Neira - Teresa Cartes Neira | No vigente | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Torreon Bajo | 11-009-L1 | 11-06-1990 | 249612 | Sede sector Torreon | Nadia Mardones Parra - Dain Parra Mardones - Maria Zapata Mardones | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Tomé Chico | 20-018-L1 | 06-08-1996 | 249611 | Sede sector Tomé Chico | Maria Mercedes Agurto Roa - Humberto Bustos Quezada - Rosa Neira Avello | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Tauco | 03-002-L1 | 26-02-1990 | 249610 | Sede sector Tauco | Isabel Arriagada Arriagada - David Montecino Arriagada - Juan Arriagada Montecino | Vigencia definitiva | 07-03-2016 |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Ranquil | 30-001-L2 | 02-11-2006 | 249609 | Sede sector Ranquil | Patricio Mora Nova - Maria Salazar Mora - Roxana Placencia Mora | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Puralihue | 02-002-L1 | 30-05-1990 | 249608 | Sede sector Puralihue | Cristina Cabrera Parra - Ricardo Riquelme Reyes - Gladys Zapata Reyes | Vigencia definitiva | |
junta de vecinos | Junta de Vecinos Paniagua Arriba | 34-002-L2 | 12-06-2007 | 249605 | Sede sector Paniagua | Luis Parra Agurto - Valeria Gaete Roa - Manuel Parra Agurto | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Paniagua | 25-023-L1 | 04-12-1998 | 249606 | Sede sector Paniagua | Maria Gonzalez Escares - Yanires Quezada Barrera - Bernardo Nova Barrera | Vigencia definitiva | 21-03-2019 |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Pachagua | 26-024-L1 | 20-07-1999 | 249604 | Sede sector Pachagua | Irma Cabrera Neira - Anastacia Muñoz Barrera - Guillermo Muñoz Barrera | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Minas de Leuque Dos | 29-001-L2 | 02-02-2005 | 249603 | Sede sector Minas de Leuque | Mireya Agurto Acuña - Adriana Gutierrez Ulloa - Juana Agurto Ulloa | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Minas de Leuque | 07-005-L1 | 28-02-1990 | 249602 | Sede sector Minas de Leuque | Camila Solis Solis - Palmira Venegas Vengas - Norma Mardones Vengas | No vigente | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Mela | 15-013-L1 | 19-04-1993 | 249601 | Sede sector Mela | Sara Pino Chandia - Cristina Henriquez Silva - Flor Silva Silva | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Maitenco Bajo | 17-015-L1 | 27-06-1996 | 249600 | Sede sector Maitenco | José Miguel Alarcón Celis - Genoveva Alarcón Celis - Cecilia Espinoza Celis | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Los Altos de Trehuaco | 38-002-L2 | 21-03-2019 | 289057 | Domicilio Particular | Angelica Neira Barrera - Joselin Ormeño Placencia - Bertina Pedreros Placencia | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Las Nieves | 24-022-L1 | 16-09-1997 | 249599 | Sede sector Las Nieves | Gonzalo Parra Montecinos - Jose Parra Parra - Carlos Cuadra Parra | Vigencia definitiva | 14-03-2017 |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos La Esperanza de Patagual | 14-012-L1 | 19-02-1993 | 249598 | Domicio Particular | Ernesto Parra Parra Maria - Maria Farias Palma - Gustavo Veloso Palma | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos La Esperanza de Goropeumo N° 2 | 31-001-L2 | 29-11-2005 | 249597 | Sede sector Estadio | Claudia Gatica Arenas - Jacqueline Vera Agurto - Alejandra Ramos Valderrama | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Hernan Brañas | 10-008-L1 | 08-06-1990 | 249607 | Sede Los Batros s/, pobl Hernán Brañas | Rosa Jerez Collilef - Irenio Montecinos Collilef - Marlenne Luengo Concha | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos El Progreso | 01-002-L1 | 07-02-1990 | 249595 | Sin informacion | Claudio Riquelme Poblete - Nora Martinez Reyes - Luis Inostroza Inostroza | No vigente | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos El Peral | 09-007-L1 | 06-06-1990 | 249594 | Sede sector El Peral | Nayade Arenas Rios - Elba Torres Carvajal - Manuel Bustos Parra | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos El Manzano | 06-004-L1 | 28-02-1990 | 249593 | Sede sector El Manzano | Maria Vera Hayden - Hans Bastias Bastias - Lorenza Quezada Alarcón | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos El Maitén | 38-002-L2 | 27-12-2021 | Sin informacion | Sector El Colo | Camila San Martin Quezada - Elizabeth Venegas Parra - Jonathan Parra Parra | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos El Esfuerzo El Arrayan | 37-002-L2 | 06-01-2015 | Sin informacion | Sede sector El Arrayan | Mariela Zapata Zapata - Jose Arriagada Montecino - Miguel Neira Montecino | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos El Aromo | 08-006-L1 | 30-03-1990 | 249592 | Sede sector El Aromo | Cecilia Silva Salazar - Carlos Carrasco Cortes - Sergio Silva Cortes | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Desarrollo y Esfuerzo | 35-002-L2 | 12-12-2008 | 249591 | Lautaro s/ | Cecilia Bello Garrido - Verónica Palma Jofré - Bernardita Bustos Jofré | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Denecan | 05-003-L1 | 27-02-1990 | 249590 | Sede sector Denecan | Yanira Sepúlveda Parra - Pascuala Sepulveda Parra - Abigail Parra Fundez | Vigencia definitiva | 08-01-2025 |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Clodomiro Almeyda | 27-001-L2 | 11-09-2002 | 249589 | Sede J.V Clodomiro Almeyda, Hernán Bustos s | Maria Mora Nova - Segundo Caceres Nova - Marisol Sepulveda Monsalve | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Caña Dulce | 13-011-L1 | 24-11-1992 | 249588 | Sede sector Caña Dulce | Fernando Arriagada Reyes - Moises Fuentes Zapata - Juana Cabrera Zapata | Vigencia definitiva | 18-12-2024 |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Cantero | 12-010-L1 | 12-02-1991 | Sin informacion | Sin informacion | Sin informacion | No vigente | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Brisas del Lonquen | 19-017-L1 | 23-07-1996 | 249587 | Sede Juan Mackenna s/ | Gonzalo Constanzo Monsalve - Norma Monsalve Constanzo - Jacquelinne Ulloa Constanzo | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Boca Itata La Playa | 33-002-L2 | 20-05-2006 | 249586 | Sede sector Boca Itata | Angela Martinez Ramirez - Aristides Gutierrez Vergara - Flor Maldonado Henriquez | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Boca Itata | 04-003-L1 | 27-02-1990 | 249585 | Sede sector Puahun | Juan Llanos Osses - Katherine Morales Sanhueza - Gonzalo Alvial Chandia | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Antiquereo | 21-019-L1 | 11-02-1997 | 249584 | Sede sector Antiquereo | Luis Fernandez Neira - Paulina Fuentes Neira - Florencio Fernandez Neira | Vigencia definitiva | 04-03-2016 |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos El Encino | 40-003-L2 | 23-03-2023 | Sin informacion | Gonzalo Urrejola s/, Cancha de Carreras | Daniel Zapata Agurto - Betsie Sepulveda Torres - Ana Mora Flores | Vigencia definitiva | |
Junta de vecinos | Junta de Vecinos Villa El Sol | 41-003-L2 | 08-05-2023 | Sin informacion | Andrés Cruz Rebolledo # 131, Pobl. Villa El Sol | Fernanda Roa Valdebenito - Solange Morales Salgado - Maria Jose Castro Moraga | Vigencia definitiva | |